Vorsitzende/r |
Marten Koch | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 04.12.2020 | von 28.09.2017 bis 04.12.2020 |
Leopold Köppen | | Vorsitz | Vorsitz | 08.01.2015 | 26.09.2017 | von 08.01.2015 bis 26.09.2017 |
Niclas Ulrich | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 30.08.2019 | von 08.01.2015 bis 30.08.2019 |
Mitglieder |
Thilo Ahrend | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 14.12.2018 | von 08.01.2015 bis 14.12.2018 |
Dana Marie Ehlers | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
Ellen Fokuhl | | Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 31.05.2018 | von 08.01.2015 bis 31.05.2018 |
Pascal Fürstenberg | | Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 26.09.2017 | von 08.01.2015 bis 26.09.2017 |
Julian Godehardt | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 19.12.2018 | 04.12.2020 | von 19.12.2018 bis 04.12.2020 |
Melina Godehardt | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 19.12.2018 | 04.12.2020 | von 19.12.2018 bis 04.12.2020 |
Kenneth Dorian Heikendorf | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 19.12.2018 | von 28.09.2017 bis 19.12.2018 |
Pascal Heimig | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 29.11.2017 | von 28.09.2017 bis 29.11.2017 |
Vivian Ndubuisi | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
Luc Petzold | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 18.11.2020 | 25.11.2022 | von 18.11.2020 bis 25.11.2022 |
Neda Rahmani | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 26.02.2021 | 25.11.2022 | von 26.02.2021 bis 25.11.2022 |
Lucca Rosenkranz | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 18.11.2020 | | von 18.11.2020 |
Annika Sauer | | Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 31.12.2016 | von 08.01.2015 bis 31.12.2016 |
Tabea Schudde | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 04.12.2020 | von 08.01.2015 bis 04.12.2020 |
Johann Tessmer | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 25.11.2022 | von 28.09.2017 bis 25.11.2022 |
Paul Tessmer | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 26.02.2021 | | von 26.02.2021 |
Hannah Voß | | Mitglied | Mitglied | 08.01.2015 | 26.09.2017 | von 08.01.2015 bis 26.09.2017 |
Phoebe Wiese | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 28.09.2017 | 04.12.2020 | von 28.09.2017 bis 04.12.2020 |
Robert Wlodarczyk | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 26.02.2021 | 25.11.2022 | von 26.02.2021 bis 25.11.2022 |
|
Oda von Warburg | Jugendbeirat | Jugendbeirat Mitglied | Mitglied | 01.02.2023 | | von 01.02.2023 |